THE FRIENDS OF THE HEART FOUNDATION OF JAMAICA LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support the work of the Jamaica Heart Foundation by raising funds, Expand health promotion in Jamaica, work with other charities, provide small bursaries when possible and maintain regular supplies of medical equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Jamaica
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1103514 BLACK AFRICAN CARIBBEAN COMMUNITY INVOLVEMENT GROU...
- 17 Ionawr 1984: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF THE HEART FOUNDATION OF JAMAICA (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Elizabeth Green | Cadeirydd | 16 May 2015 |
|
|
||||
EURICA SHAW | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
|
||||
DAHLIA STERLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.99k | £8.03k | £29.63k | £35.76k | £37.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.39k | £8.78k | £21.86k | £38.55k | £39.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29TH NOVEMBER 1983
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE SUCH RESEARCH AND POST GRADUATE TRAINING BY CREATING FELLOWSHIPS BY MAKING GRANTS AND PROVIDING EQUIPMENT AND OTHER FACILITIES FOR RESEARCH AND TRAINING IN CARDIOLOGY IN ESTABLISHED CARDIOLOGICAL CENTRES AND THE RESULTS OF SUCH RESEARCH TO BE PUBLISHED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE ( 2) TO PROMOTE HEALTH EDUCATION IN SUBJECTS RELATING TO THE HEART AND CIRCULATION AND THE REHABILITATION AND RELIEF OF THOSE WHO SUFFER FROM DISEASES OF THE HEART AND CIRCULATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leroy Reid & Co
299 Northborough Road
Norbury
London
SW16 4TR
- Ffôn:
- 02086488349
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window