Hanes ariannol THE SICK CHILDREN'S TRUST
Rhif yr elusen: 284416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.18m | £2.04m | £1.92m | £2.40m | £2.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.55m | £2.46m | £2.41m | £3.00m | £3.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.25k | £333.20k | £99.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.97m | £1.97m | £1.78m | £2.15m | £2.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £195.45k | £70.46k | £141.13k | £241.06k | £336.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.59k | £1.00k | £403 | £8.13k | £53.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £159.50k | £2.10k | £141.50k | £105.78k | £52.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £1.77m | £1.74m | £2.12m | £2.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £606.08k | £693.39k | £667.99k | £883.36k | £981.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.02k | £10.14k | £10.41k | £13.50k | £13.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.