THE FRIENDS OF BATH CATS AND DOGS HOME, BATH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising to help animals in need throughout the UK, and in particular, animals at the Bath Cats and Dogs Home.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1191939 PAWS FOR A CAUSE
- 19 Ebrill 1982: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF BATH CATS AND DOGS HOME (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF CLAVERTON CATS AND DOGS HOME, BATH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Christine Kent | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
CARY BUSH | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
LESLEYANN TEAGUE | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
CLAIRE ELIZABETH CREW | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
KATRINA HURLEY | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
LYNDA ANNE PEARCE | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.53k | £103.88k | £59.23k | £163.73k | £305.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.01k | £50.35k | £34.79k | £47.29k | £73.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2023 | 247 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Gorffennaf 2023 | 247 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2022 | 152 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Ebrill 2022 | 152 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES DATED 28TH FEBRUARY 1982 AS AMENDED 20 JUNE 2000 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ALLEVIATE THE SUFFERING OF ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND PROTECTION AND TO PREVENT CRUELTY TO ANIMALS AND IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION) TO PROVIDE ADDITIONAL AMENITIES AND VETERINARY SERVICES AT THE CATS AND DOGS HOME AT CLAVERTON IN THE CITY OF BATH ("THE CATS AND DOGS HOME").
Maes buddion
BATH AND SURROUNDING DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Hantone Hill
Bathampton
BATH
BA2 6XD
- Ffôn:
- 01225 282645
- E-bost:
- cary@carybush.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window