Hanes ariannol ELMORE VILLAGE HALL TRUST

Rhif yr elusen: 284441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.20k £1.01k £15.02k £9.14k £6.44k
Cyfanswm gwariant £10.20k £15.53k £10.82k £11.92k £11.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £12.17k N/A N/A