Hanes ariannol WILLINGALE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 284532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.35k £15.82k £7.28k £24.09k £15.78k
Cyfanswm gwariant £18.53k £5.21k £19.28k £19.06k £14.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.79k N/A £2.02k N/A