Hanes ariannol THEATRE ROYAL (PLYMOUTH) LIMITED
Rhif yr elusen: 284545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.62m | £16.66m | £7.85m | £10.37m | £16.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.83m | £17.20m | £7.62m | £10.65m | £17.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.60m | £1.61m | £6.22m | £3.05m | £1.72m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.28m | £2.63m | £6.96m | £3.78m | £2.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.66m | £1.63m | £0 | £438.23k | £1.14m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.66m | £12.32m | £881.81k | £6.15m | £13.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.47k | £75.38k | £4.30k | £1.51k | £36.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.45m | £15.74m | £7.17m | £10.35m | £16.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.39m | £1.46m | £447.94k | £300.19k | £873.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.29k | £40.43k | £28.78k | £31.53k | £33.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.