Dogfen lywodraethu BRITISH ALLIANCE OF HEALING ASSOCIATIONS
Rhif yr elusen: 284546
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/03/1982 AS AMENDED ON 21/10/1990 AS AMENDED ON 16/10/1994 AS AMENDED ON 18/10/1998 AS AMENDED ON 17/10/1999 AS AMENDED ON 27/10/2007 AS AMENDED ON 10/02/2012
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF SPIRITUAL HEALING. 2. THE RELIEF OF SPIRITUAL HEALERS IN NECESSITOUS FINANCIAL CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.