Ymddiriedolwyr BRITISH ALLIANCE OF HEALING ASSOCIATIONS

Rhif yr elusen: 284546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sheila Holmes Cadeirydd 15 September 2012
Dim ar gofnod
Stephen Terry Moorhouse Ymddiriedolwr 28 September 2024
Dim ar gofnod
Chistopher John Reece Ymddiriedolwr 18 September 2021
Dim ar gofnod
Clive George Lambie Ymddiriedolwr 18 September 2021
Dim ar gofnod
DAVID HOLMES Secretary Ymddiriedolwr 27 October 2012
Dim ar gofnod
JAMES PERKINS Treasurer Ymddiriedolwr 21 September 2012
Dim ar gofnod