Ymddiriedolwyr THE SKIN CANCER RESEARCH FUND
Rhif yr elusen: 284582

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin McGinn | Cadeirydd | 16 March 2020 |
|
|||||
Amanda McAusland | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Dean Fuidge | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
ANDREW JAMES WILKINSON | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Dr Katherine Finucane | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Jonathon Pleat | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
LYNDA KNOWLES SRN | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.