ymddiriedolwyr THE SIKH SOCIETY OF MILTON KEYNES
Rhif yr elusen: 284603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darshan Singh Lotey | Cadeirydd | 08 January 2023 |
|
|
||||
Harmeet Singh Kochhar | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Gurpal Singh Dhillon | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Jagdev Singh | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Balvir Singh Marwaha | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Harmeet Singh Chhabra | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Jisbeer Kaur Lotey | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Jaswant Singh Ruprai | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
Jagjit Singh | Ymddiriedolwr | 03 March 2024 |
|
|
||||
RANBIR KAUR BAGA | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Harbans Kaur Sidhu | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||
JAGIR SINGH RAI | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.