THE BRITAIN-BURMA BUDDHIST TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE BUDDHISM AND TO MAKE IT EASILY ACCESIBLE TO THE UK'S GROWING BURMESE COMMUNITY AND NON BURMESE BUDDHISTS SUCH AS THAIS, SRI LANKANS, ETC ANYONE INTERESTED IN BUDDHISM FOR SPIRITUAL AND MEDITATION ETC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brent
Llywodraethu
- 12 Mai 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May Maung | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Richard Myint | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Ei Lin Khaing | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Dr TIN TIN LWIN | Ymddiriedolwr | 25 June 2006 |
|
|
||||
Patricia Khin Gray | Ymddiriedolwr | 02 April 1998 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.52k | £8.78k | £11.67k | £16.48k | £30.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.43k | £9.12k | £12.70k | £26.21k | £45.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Chwefror 2023 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Chwefror 2023 | 583 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 JUNE 1981, ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 29 DECEMBER 2005 AND MEMORANDUM OF AMENDMENT DATED 25 JUNE 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE BUDHIST RELIGION PRINCIPALLY AND ESPECIALLY ACCORDING TO THE TRADITIONS OF THE TERAVADA SCHOOL OF BUDDIHISM AS FOLLOWED IN BURMA AND IN FURTHERANCE OF THE SAID MAIN OBJECT. (B) TO ESTABLISH A BUDDHIST CENTRE OR BUDDHIST CENTRES, INSTITUTIONS, MONASTERIES, NUNNERIES AND RETREATS IN THE UNITED KINGDON AND ELSEWHERE.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 OLD CHURCH LANE
LONDON
NW9 8TG
- Ffôn:
- 0208 200 6898
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window