Hanes ariannol GLINTON COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 284702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.61k £10.18k £5.49k £9.88k £11.73k
Cyfanswm gwariant £5.19k £10.74k £7.21k £8.53k £6.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A