Hanes ariannol BRITISH CRYSTALLOGRAPHIC ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 284718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £174.61k £42.39k £11.79k £133.90k £200.17k
Cyfanswm gwariant £184.99k £51.27k £108.85k £112.87k £195.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A