ymddiriedolwyr CLEEVE CHORALE
Rhif yr elusen: 284752
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Ernest Taylor | Cadeirydd | 13 September 2018 |
|
|
||||
Claudia Sternberg | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Zoe Powell | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Catherine Louise Newbury | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Deirdre Dee | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Philip Henry Aplin | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.