Hanes ariannol THE APOSTOLIC CHURCH
Rhif yr elusen: 284789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.38m | £6.20m | £5.41m | £5.54m | £5.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.31m | £5.50m | £4.40m | £4.89m | £5.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £40.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.85m | £5.71m | £3.93m | £4.88m | £4.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £385.45k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £945.35k | £170.06k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £315.33k | £310.84k | £184.87k | £257.81k | £304.83k | |
|
Incwm - Arall | £270.46k | £1.44k | £906.45k | £401.78k | £500.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £623.40k | £342.74k | £56.94k | £105.06k | £105.06k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.31m | £4.88m | £4.14m | £4.50m | £5.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £221.22k | £178.50k | £210.10k | £208.00k | £170.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £613.47k | £259.33k | £390.33k | £318.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.