Hanes ariannol THE ERNULF ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 284796
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £4.79k £6.23k £5.92k £3.53k £1.90k
Cyfanswm gwariant £1.19k £19.52k £3.93k £812 £3.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A