Hanes ariannol BHT SUSSEX
Rhif yr elusen: 284839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.45m | £12.30m | £13.75m | £14.98m | £16.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.21m | £12.17m | £13.37m | £14.63m | £16.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.91m | £1.51m | £1.93m | £5.96m | £6.89m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £161.04k | £152.70k | £192.54k | £286.85k | £262.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £202.83k | £188.86k | £150.74k | £146.95k | £165.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £112.67k | £138.57k | £130.26k | £156.81k | £39.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.13m | £11.96m | £13.47m | £14.67m | £16.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.89k | £12.64k | £5.21k | £1.32k | £13.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.18m | £12.12m | £13.34m | £14.62m | £16.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.52k | £52.96k | £32.68k | £10.45k | £17.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.14k | £39.94k | £55.88k | £77.34k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.