CHELMSFORD CROSSROADS - CARING FOR CARERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Chelmsford Crossroads - Caring for Carers has ceased to operate and has passed the balance of funds, some furniture and a photocopier to Chelmsford Essex Crossroads - Caring for Carers Limited Registered charity number 1103515. The new crossroads has taken over accounting and other records from the old Crossroads and will be responsible for keeping those records safely.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 17 Mehefin 1982: Cofrestrwyd
- 26 Mawrth 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CHELMSFORD CROSSROADS (Enw gwaith)
- CROSSROADS CARE ATTENDANT SCHEME (CHELMSFORD BOROUGH) (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.72k | £1.68k | £1.53k | £916 | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.15k | £1.30k | £2.52k | £36.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 12 Chwefror 2008 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 31 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 18 Tachwedd 2007 | 291 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 09 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 07 Mawrth 2005 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 29TH MARCH 1982 AS AMENDED 7TH MAY 1982 AS REPLACED BY CONSTITUTION OF 2ND JULY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN (THE CHELMSFORD DISTRICT) (A) THE CONDITION OF PHYSICALLY DISABLED PERSONS SUFFERING FROM PARAPLEGIA, TETRAPLEGIA, MULTIPLE SCLEROSIS OR OTHER CHRONIC AND DISABLING CONDITION OR ILLNESS BY THE PROVISION OF HOME CARE ATTENDANTS FOR SUCH PERSONS TO ASSIST THE FAMILIES OR PERSONS RESPONSIBLE FOR THE CARE OF SUCH PERSONS; (B) AT THE DISCRETION OF THE MANAGEMENT COMMITTEE TO PROVIDE SUCH HOME CARE ATTENDANTS FOR SUCH DISABLED PERSONS LIVING ALONE.
Maes buddion
CHELMSFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window