ymddiriedolwyr BANSTEAD ARTS FESTIVAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 284862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET ANN McFARLANE | Cadeirydd | 26 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Eleanor Anne Norman | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
SUSAN BOYD DAVIES | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Arthur Bryan Roberts | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
RODERICK ARTHUR McFARLANE | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.