THE MUDCHUTE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Green Heart of East London, managing 32 acres of metropolitan green space as a country park; providing environmental education for children and youth especially the disadvantaged; equestrian centre, rare breeds of farm animals and poultry, childrens nursery; cafe and shop; training opportunities for long term unemployed; volunteering opportunities galore.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,746,842
Roddion a chymynroddion | £218.94k | |
Weithgareddau elusennol | £1.37m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £153.50k | |
Buddsoddiadau | £2.81k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,710,856
Codi arian | £40.43k | |
Weithgareddau elusennol | £1.67m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £61,275 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £40.43k | |
Gwariant elusennol | £1.67m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £35.99k |
Pobl

61 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
1040 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
- Essex
- Greenwich
- Hackney
- Lewisham
- Newham
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1982: Cofrestrwyd
- MUDCHUTE PARK AND FARM (Enw gwaith)
- THE MUDCHUTE ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mortimer | Cadeirydd | 02 May 2024 |
|
|
||||||||
Diane Clark | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||||||
Tara Joseph | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||||||
Martin Young | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||||||
Tahira Webb | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||||||
MARY GRAY | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||||||
MARGARET ROSE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|||||||||
RAYMOND JOHN SWINDELLS | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.47m | £1.66m | £1.77m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60m | £1.44m | £1.85m | £1.51m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £516.06k | £181.41k | £73.58k | £61.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £278.70k | £326.55k | £748.32k | £498.35k | £218.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £174.13k | £26.08k | £12.93k | £8.03k | £153.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £616.16k | £834.57k | £1.12m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98.25k | £35.79k | £65.28k | £143.46k | £2.81k | |
|
Incwm - Arall | £3.36k | £468.07k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £28.07k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.19m | £1.74m | £1.50m | £1.67m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £301.01k | £226.94k | £14.78k | £15.08k | £40.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £15.47k | £13.80k | £14.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.25k | £23.15k | £99.65k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £513.22k | £496.67k | £464.86k | £657.94k | £662.27k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £298.78k | £340.18k | £205.47k | £320.57k | £369.04k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £124.57k | £116.17k | £138.21k | £177.65k | £194.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Mehefin 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Mai 2022 | 105 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/02/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/02/1992 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05/06/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE THE AREA KNOWN AS THE MUDCHUTE, THE ISLE OF DOGS, LONDON, E14 FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS AND IN PARTICULAR THE ISLE OF DOGS AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF IN PERPETUITY. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3(A) OF THE MEMORANDUM).
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS (THE ISLE OF DOGS)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mudchute Farm & Park
Pier Street
Isle of Dogs
LONDON
E14 3HP
- Ffôn:
- 02075155901
- E-bost:
- info@mudchute.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window