THE SALISBURY AND DISTRICT ORGANISTS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the education of the public in the study and art of music with special reference to liturgical and organ music.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
- Hampshire
- Wiltshire
Llywodraethu
- 15 Mehefin 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN HALLS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Andrew Robson | Ymddiriedolwr | 25 January 2020 |
|
|
||||
Stuart David Robson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
John Radford | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FRANCES MARY PATRICIA HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD BONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM EDWARD ALEXANDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN GORDON DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ARTHUR FRANK WESLEY WILLOUGHBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE MARGARET BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86k | £698 | £1.46k | £1.62k | £1.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83k | £665 | £922 | £1.84k | £1.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED 2ND MAY 1982
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF THE ART AND MUSIC WITH SPECIAL REFERENCE TO LITURGICAL AND ORGANIC MUSIC. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE RULES AND CONSTITUTION).
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE SALISBURY AND DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 UPPER STREET
SALISBURY
SP2 8LY
- Ffôn:
- 01722421882
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
iao.org.uk/salisbury
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window