Hanes ariannol THE JOHN OLDACRE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 284960
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £168.11k £144.15k £161.03k £157.51k £161.78k
Cyfanswm gwariant £221.58k £246.08k £243.71k £226.46k £184.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0