Dogfen lywodraethu GUY'S AND ST. THOMAS' HOSPITAL KIDNEY PATIENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 285086
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 22ND MAY 1982 AND AMENDED 26TH MAY 1984. AS AMENDED BY THE SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 3 APRIL 1996 AND 14TH SEPTEMBER 1996, 23 APRIL 2001, AND 21 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF PATIENTS SUFFERING FROM KIDNEY DISEASE OR RENAL FAILURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.