Hanes ariannol 1ST WEST LEIGH SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 285096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.09k £21.44k £17.05k £9.02k £9.67k
Cyfanswm gwariant £8.85k £3.63k £5.88k £10.01k £24.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.19k £12.00k N/A N/A