ymddiriedolwyr CHARLTON TOY LIBRARY
Rhif yr elusen: 285099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dr Katharine Rhodes Hall | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Rebecca Rollings | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Bridget Louise Gourlay | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
John Stephens | Ymddiriedolwr | 24 October 2021 |
|
|
||||
Janine Khoshnevisan | Ymddiriedolwr | 12 March 1993 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.