ASET (1982) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ASET is the UK professional body for placement and employability staff at HE and FE institutions. It has been the catalyst for the development of guidelines and the dissemination of best practice in many areas. It also seeks to champion the general concept of work-based learning. ASET offers support, advice, representation and strategic leadership to all professionals who work in the sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Medi 1982: Cofrestrwyd
- ASET (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel George McKinstrie | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Professor Lisa Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Dr Laura Bradley | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Dr Catherine Teehan | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Hooper | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Randolph Dodge | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Louise Taylor-Murison | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Laura Bielby | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||
Vicki O'Brien | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.62k | £74.29k | £116.11k | £151.57k | £177.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.16k | £103.73k | £101.10k | £123.04k | £156.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/02/1982 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 06/09/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/10/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 SEP 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PREVALENCE, EFFECTIVENESS AND QUALITY OF WORK BASED AND PLACEMENT LEARNING IN HIGHER EDUCATION AND BY PROMOTING RESEARCH INTO THAT SYSTEM OF EDUCATION AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Burton Street Foundation
Capel Building
57 Burton Street
Sheffield
S6 2HH
- Ffôn:
- 01142345197
- E-bost:
- aset@asetonline.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window