FRIENDS OF ST PETER'S CHURCH, ROPLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Association are the preservation, repair, restoration, improvement and ornamentation of the fabric of St Peter's Church, Ropley and to provide articles for use in worship there. The Friends also can assist in the upkeep and improvement of the Ropley Coffee Room.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Hampshire
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Flory | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Drewienkiewicz | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
ANDREW BONNER | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Mary Flatt | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
Sue Pakenham-Walsh | Ymddiriedolwr | 04 June 2015 |
|
|
||||
Alison Wood | Ymddiriedolwr | 01 March 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.69k | £42.00k | £13.78k | £8.01k | £7.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.65k | £65.16k | £40.10k | £591 | £5.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mawrth 2022 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mawrth 2022 | 127 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/06/1982 AS AMENDED ON 17/06/2005 AS AMENDED ON 17/06/2011
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PRESERVATION, REPAIR, RESTORATION, IMPROVEMENT AND ORNAMENTATION OF THE FABRIC OF ST. PETER'S CHURCH AND TO PROVIDE ARTICLES FOR USE IN WORSHIP THERE. (B) TO ASSIST THE VICAR AND CHURCHWARDENS IN THE UPKEEP AND IMPROVEMENT OF THE CHURCH COFFEE ROOM. (C) THE MAINTENANCE, REPAIR AND UPKEEP OF THE CHURCHYARD AND GRAVEYARD (AND ANY EXTENSION THEREOF), ITS BOUNDARIES AND ACCESSES;THE LOPPING, FELLING AND PLANTING OF TREES IN THE CHURCHYARD; THE PROVISION OF LIGHTING (INCLUDING FLOODLIGHTING) AND THE NECESSARY CABLING THEREOF
Maes buddion
ROPLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Parkstone Road
Ropley
ALRESFORD
Hampshire
SO24 0EW
- Ffôn:
- 01962772668
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window