Hanes ariannol GRANGE FARM CENTRE

Rhif yr elusen: 285162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £466.12k £516.72k £466.61k £488.61k £470.17k
Cyfanswm gwariant £620.34k £572.23k £752.22k £669.54k £697.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £30.00k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £486.72k N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £572.23k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £504.33k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £67.90k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A