OXFORD DIOCESAN COUNCIL FOR SOCIAL WORK INCORPORATED

Rhif yr elusen: 285214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The main areas of activity are in adoption work and community projects such as Alana House for those within the criminal justice system.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • PACT (PARENTS AND CHILDREN TOGETHER) (Enw gwaith)
  • PARENTS AND CHILDREN TOGETHER (PACT) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Margaret Ann Jones Ymddiriedolwr 06 November 2024
Dim ar gofnod
David Anthony Camburn Ymddiriedolwr 06 November 2024
Dim ar gofnod
Kate Marguerite Anne Elliott Ymddiriedolwr 06 November 2024
Dim ar gofnod
Grace Roper Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
David Villa-Clarke Ymddiriedolwr 19 July 2023
PROJECT VOLUNTEER
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Margaret Foote Ymddiriedolwr 19 April 2023
MARLOW FOLK DANCE CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Sangita Manek Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Rene Mary Baron Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Dean Hunter Ymddiriedolwr 27 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Judith Elizabeth Sumner Ymddiriedolwr 20 January 2021
Dim ar gofnod
Edgars Smatovs Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Wesley Cuell Ymddiriedolwr 14 October 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.15m £4.26m £4.33m £4.25m £4.60m
Cyfanswm gwariant £3.56m £3.78m £4.21m £4.55m £4.61m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £573.21k £3.43m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £254.57k £457.33k £241.24k £680.41k
Incwm o roddion a chymynroddion £147.78k £422.50k £543.18k £459.95k £224.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £16.50k £6.68k £13.33k £38.22k £21.54k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.98m £3.83m £3.77m £3.75m £4.34m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.45k £3.06k £2.09k £7.70k £20.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £3.37k £67.50k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.45m £3.65m £4.05m £4.37m £4.39m
Gwariant - Ar godi arian £118.68k £131.05k £165.36k £180.81k £214.79k
Gwariant - Llywodraethu £106.85k £189.69k £123.27k £135.38k £217.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.21m £1.92m £1.90m £1.85m £1.82m
Buddsoddiadau tymor hir £41.33k £49.89k £54.23k £52.18k £56.97k
Cyfanswm asedau £1.87m £2.60m £2.83m £2.59m £3.00m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£2.22m -£3.63m -£3.03m -£802.00k -£484.00k
Cyfanswm rhwymedigaethau £566.33k £764.13k £710.01k £609.79k £988.81k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 25 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 18 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 17 JULY 1956 AS AMENDED BY SCHEME DATED 9 FEBRUARY 1978 AND ORDER DATED 15 JANUARY 2001.
Gwrthrychau elusennol
IN AID OF THE MORAL REHABILITATION AND SUSTENANCE OF WOMEN AND GIRLS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
  • 20 Tachwedd 2002 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 Southern Court
South Street
READING
Berkshire
RG1 4QS
Ffôn:
01189381700