NORTH LONDON HOSPICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of specialist palliative care in inpatient, day care in health and wellbeing centre and community settings. Education and training of healthcare professionals and partnerships with other organisations that share our objects also form an important part of our work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£15,305,713
Roddion a chymynroddion | £5.56m | |
Weithgareddau elusennol | £5.38m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.90m | |
Buddsoddiadau | £395.25k | |
Arall | £66.12k |
Cyfanswm gwariant:
£15,016,004
Codi arian | £3.91m | |
Weithgareddau elusennol | £11.11m | |
Arall | £0 |
£1,323,968 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,382,342 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.91m | |
Gwariant elusennol | £11.11m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £289.71k |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.91m | |
Gwariant elusennol | £11.11m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.61m |
Pobl

239 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
605 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 12 |
£70k i £80k | 6 |
£80k i £90k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Enfield
- Haringey
Llywodraethu
- 19 Awst 1998: Cofrestrwyd
- NORTH LONDON HOSPICE GROUP (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayley Michelle Pannick | Ymddiriedolwr | 28 January 2025 |
|
|
||||||
Dr Suzanne Lea Joels | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|||||||
Samuel Marc Shaerf | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||||
Marsha La-Toya Tamara Jones | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||||
Samantha Emily Durling | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||
Robert Benjamin Tobin | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||
Dr Ujjal SARKAR | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||||
Saurabh KHARE | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||||
Anna BOKOBZA | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||||
Andrew Jonathan Harris | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||||
Dr Catherine Woodwark | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||||
Simon Males | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||||
Henry Thomas Fairfax Easterling | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||||
Beverley Jane Taylor | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||||
JOHN REID | Ymddiriedolwr | 18 July 2017 |
|
|
||||||
SIMON MORRIS | Ymddiriedolwr | 28 December 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.07m | £17.07m | £14.97m | £12.08m | £15.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.66m | £12.89m | £13.47m | £14.54m | £15.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.87m | £8.47m | £5.84m | £5.02m | £5.38m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.88m | £5.90m | £5.27m | £2.96m | £5.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.68m | £1.37m | £3.41m | £3.53m | £3.90m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.17m | £8.78m | £5.94m | £5.21m | £5.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £299.57k | £229.93k | £242.33k | £318.95k | £395.25k | |
|
Incwm - Arall | £31.14k | £795.22k | £97.65k | £59.45k | £66.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.25m | £4.14m | £2.47m | £1.25m | £2.31m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.79m | £10.05m | £10.24m | £10.89m | £11.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.83m | £2.82m | £3.09m | £3.43m | £3.91m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.03k | £19.31k | £22.00k | £26.69k | £28.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £50.06k | £51.20k | £58.32k | £55.47k | £60.34k | |
|
Gwariant - Arall | £36.80k | £21.10k | £130.52k | £214.43k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.98m | £7.83m | £7.58m | £8.19m | £8.20m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £11.37m | £13.91m | £15.27m | £15.05m | £16.73m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.27m | £8.65m | £10.10m | £7.15m | £6.20m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.47m | £2.75m | £2.68m | £3.10m | £2.22m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 JUL 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 SEP 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 JUL 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 JUL 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 OCT 2017 as amended on 13 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND SUFFERING AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A HOSPICE IN NORTH LONDON FOR PERSONS SUFFERING FROM CHRONIC OR TERMINAL DISEASES. TO RELIEVE THE SUFFERING OF THE FAMILIES AND FRIENDS OF PATIENTS OF NORTH LONDON HOSPICE AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY THE PROVISION OF PRACTICAL, BEREAVEMENT AND OTHER EMOTIONAL SUPPORT AND PROGRAMMES FOR EDUCATION AND ADVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 19 Awst 1998 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORTH LONDON HOSPICE
47 WOODSIDE AVENUE
LONDON
N12 8TT
- Ffôn:
- 0208 343 6802
- E-bost:
- nlh@northlondonhospice.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window