CHICHESTER DIOCESAN ASSOCIATION FOR FAMILY SUPPORT WORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Practical help and advice to families. Providing monetary support for purchase of necessities. Working in partnership with voluntary and statutory organisations. Employing full time and part time support workers to work with families, individually or in groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,109,618
Roddion a chymynroddion | £774.62k | |
Weithgareddau elusennol | £173.50k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £86.50k | |
Buddsoddiadau | £74.99k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,138,291
Codi arian | £189.42k | |
Weithgareddau elusennol | £948.87k | |
Arall | £0 |
£47,677 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £35,811 o 20 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £189.42k | |
Gwariant elusennol | £948.87k |
Codi arian a Arall Gwariant | £189.42k | |
Gwariant elusennol | £948.87k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £19.00k |
Pobl

32 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
225 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1058601 CRAWLEY FURNI-AID
- 30 Ebrill 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 235844 CHICHESTER DIOCESAN ASSOCIATION FOR FAMILY SUPPORT...
- 06 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 235849 THE CHICHESTER DIOCESAN ASSOCIATION FOR FAMILY SUP...
- 12 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 235855 THE BELL HOSTEL TRUST
- 01 Rhagfyr 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD RICHARD BICKERSTETH | Cadeirydd | 25 July 2024 |
|
|||||
Mary Elizabeth Symes | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Lady Serena Soames | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Revd Canon Andrew John Woodward | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Lee Clark | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Rev David John King | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
GILLIAN SIGGS | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Dr Janet Baah | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||
Dr Timothy John Charles Fooks | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Sharon Philips | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £781.87k | £998.60k | £688.64k | £941.76k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £897.80k | £844.97k | £825.11k | £999.96k | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.53k | £125.93k | £6.90k | £8.20k | £35.81k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £519.03k | £795.87k | £447.35k | £646.87k | £774.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80.62k | £38.66k | £70.59k | £80.76k | £86.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £123.30k | £103.88k | £108.39k | £144.72k | £173.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.93k | £60.06k | £62.31k | £69.90k | £74.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £130 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £177.66k | £17.38k | £6.51k | £49.45k | £2.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £713.36k | £671.42k | £668.52k | £832.50k | £948.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.85k | £173.55k | £156.59k | £167.46k | £189.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.35k | £2.64k | £0 | £15.78k | £30.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £15.37k | £2.38k | £2.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.59k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £296.68k | £302.36k | £300.27k | £295.52k | £294.13k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.27m | £1.33m | £1.35m | £1.34m | £1.53m | |
|
Cyfanswm asedau | £230.10k | £375.83k | £245.21k | £175.74k | £131.43k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £28.14k | £25.91k | £29.67k | £22.24k | £155.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/07/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/07/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/07/2015
Gwrthrychau elusennol
1) TO SUPPORT FAMILIES INDIVIDUALS AND GROUPS WITHIN THE COMMUNITY WHO ARE IN NEED BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, ILL HEALTH, DISABILITY OR STRESS 2) TO PROMOTE THE RELIEF AND CARE OF CHILDREN IN NEED 3) TO ADVANCE CHRISTIANITY BY FAMILY SUPPORT WORK AND THE WELFARE OF THE COMMUNITY
Maes buddion
DIOCESE OF CHICHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Garton House
22 Stanford Avenue
BRIGHTON
BN1 6AA
- Ffôn:
- 01273832963
- E-bost:
- admin@familysupportwork.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window