ISCA CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of the Christian faith in furtherance of religious education, Christian training and knowledge and other objects of a charitable nature connected with the Christian gospel.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1195785 ISCA CHURCH
- 15 Medi 1982: Cofrestrwyd
- 20 Mawrth 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- ISCA CHURCH (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.71k | £215.49k | £312.86k | £243.18k | £225.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £243.93k | £214.28k | £198.98k | £209.91k | £187.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 30 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 30 Rhagfyr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST MARCH 1982 AND DEED OF APPOINTMENT DATED 1 OCTOBER 1994 AS AMENDED DEED OF RETIREMENT 1 JULY 2001, ORDER 23 JULY 2002, DEED OF APPOINTMENT 20 AUGUST 2003 AND DEED OF VARIATION 9 DECEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN FAITH IN FURTHERANCE OF RELIGIOUS EDUCATION CHRISTIAN TRAINING AND KNOWLEDGE AND OTHER OBJECTS OF A CHARITABLE NATURE CONNECTED WITH THE CHRISTIAN GOSPEL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window