2ND HISTON GUIDE COMPANY
Rhif yr elusen: 285405
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Cyfanswm incwm: £119,700
Cyfanswm gwariant: £125,500
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 23 Awst 1982: Cofrestrwyd
- 18 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- HISTON ACTION PLUS (Enw gwaith)
- HISTON ACTION PLUS GUIDES (Enw gwaith)
- 1ST AND 2ND HISTON GUIDE COMPANY (Enw blaenorol)
- 2ND AND 3RD HISTON GUIDE COMPANY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75k | £1.52k | £889 | £119.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99k | £1.78k | £1.71k | £125.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 03 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 14TH DECEMBER 1922
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF GIRLS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE, LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window