Ymddiriedolwyr QUEEN'S HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 285480

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Brian KINNEAR | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Steve Hogg | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Leanne Horgan | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Holly Twitchett | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Penny White | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
June Peachy | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Louise Sheehan | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Stuart Greenhill | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Dawn Wood | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
VINCENT LESLIE CURREN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANE ARCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.