ymddiriedolwyr BEXHILL CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 285555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Jones | Cadeirydd | 07 November 2023 |
|
|
||||
Hilda Ann McFarlin | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Pauline Elisabeth Joy Apicella | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Alan Alexander Anderson | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Beatrice Dixon | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Maureen James | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
JENNY MARY METEYARD | Ymddiriedolwr | 30 June 2004 |
|
|
||||
MARGARET SMART | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.