ymddiriedolwyr THE WEALD SCHOOL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 285569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grainne Victor | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Timothy David Jordan | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Howard | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Sarah Edwards | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Rachel Terry | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Lydia Graham | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Karen Ashcroft | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.