ymddiriedolwyr ST PAUL'S WINCHMORE HILL TRUST
Rhif yr elusen: 285596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (67 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Davis | Cadeirydd | 26 April 2015 |
|
|||||
Gemma Marie Petrides | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Phillip Morehen | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Susan Chambers | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Ann Petrides | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
William James Sheldon | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Rev Daniel Paul Sandham | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|||||
Andrew Dodd | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|||||
WENDY GORDON | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.