Hanes ariannol LEWISHAM ISLAMIC CENTRE
Rhif yr elusen: 285641
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £912.54k | £904.47k | £1.05m | £1.31m | £667.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £673.18k | £741.66k | £826.71k | £1.16m | £398.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.19k | £97.34k | £129.91k | £129.77k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £129.91k | N/A | £193.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £441.42k | £415.80k | £453.30k | £565.23k | £338.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £43.71k | £34.55k | £47.93k | £55.51k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £370.37k | £396.70k | £483.11k | £561.64k | £80.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.04k | £57.39k | £68.01k | £124.50k | £54.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £193.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £621.57k | £699.30k | £787.37k | £1.11m | £391.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.61k | £42.35k | £39.34k | £49.72k | £6.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.15k | £5.63k | £5.75k | £6.45k | £3.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.59k | £16.61k | £6.85k | £5.64k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.