Hanes ariannol THE BURWOOD PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 285642
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.59k | £108.96k | £100.97k | £143.42k | £135.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.56k | £124.14k | £98.37k | £133.91k | £127.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £126.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.