Dogfen lywodraethu THE BURWOOD PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 285642
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH JULY 1968 AS AMENDED 22ND OCTOBER 1984, 21ST OCTOBER 1985, 14TH OCTOBER 1986 AND 27TH OCTOBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY FOR THE PROMOTION OF THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.