ymddiriedolwyr P & P TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 285648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES COLCHESTER | Cadeirydd | 11 June 1998 |
|
|
||||
SALLY PATRICIA SCUTT | Ymddiriedolwr | 09 July 2008 |
|
|
||||
OLIVER SCUTT | Ymddiriedolwr | 04 July 2006 |
|
|||||
OLIVER GEOFFREY JAMES MELVILLE SCUTT | Ymddiriedolwr | 04 July 2006 |
|
|
||||
REBECCA JOSEPHINE FREELAND | Ymddiriedolwr | 04 February 2003 |
|
|
||||
GORDON HUBERT MELVILLE SCUTT | Ymddiriedolwr | 12 June 2002 |
|
|
||||
JOHN RODNEY HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 11 June 1998 |
|
|||||
SOPHIE LOUISE MARY THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.