Hanes ariannol TIFFIN GIRLS' SCHOOL PARENT/STAFF ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 285731
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.16k £2.48k £13.01k £15.21k £29.81k
Cyfanswm gwariant £2.34k £993 £6.11k £17.99k £29.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A