ymddiriedolwyr ROYAL BALLET SCHOOL ENDOWMENT FUND
Rhif yr elusen: 285766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Steele | Cadeirydd | 07 November 2012 |
|
|
||||
Katharine Bolsover | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Thomas Clementi | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||
Ms Zita Saurel | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|||||
RICHARD CUNIS | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
|
||||
Menna McGregor | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.