Hanes ariannol CAMBRIDGE SIKH SOCIETY

Rhif yr elusen: 285789
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £4.18k £4.44k £5.05k £4.86k £6.64k
Cyfanswm gwariant £1.81k £1.81k £2.00k £2.15k £3.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A