ymddiriedolwyr NAS UWT BENEVOLENT FUNDS
Rhif yr elusen: 285793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS HOLLAND | Cadeirydd | 20 October 2011 |
|
|
||||
Rachel Knight | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Hawksley-Cartwright | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Helen Johns | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Mark Burns | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Mike Leigh | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.