THE HOWARD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scientific research into nutriceuticals and support for Downing College, Cambridge University.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£2,350,556
Roddion a chymynroddion | £870.83k | |
Weithgareddau elusennol | £155.83k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £42.29k | |
Arall | £1.28m |
Cyfanswm gwariant:
£393,678
Codi arian | £8.77k | |
Weithgareddau elusennol | £364.68k | |
Arall | £20.23k |
£168,506 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £29.00k | |
Gwariant elusennol | £364.68k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.96m |
Codi arian a Arall Gwariant | £29.00k | |
Gwariant elusennol | £364.68k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.13m |
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE ELIZABETH LAMBERT | Cadeirydd | 16 November 2011 |
|
|
||||
Jonathan Howard | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Alistair Patrick Lambert CEng, MEng | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Dr Anthony Richard Leeds MBBS, MSc | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Professor David Ian Thurnham | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.61k | £34.67k | £16.11k | £162.99k | £2.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £347.22k | £236.21k | £171.35k | £155.24k | £393.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £870.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £155.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £42.29k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.28m | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £364.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £248.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.77k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.23k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.67m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 01 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 18 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | 18 Hydref 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24TH OCTOBER 1982
Gwrthrychau elusennol
(1) THE FOUNDATION OF A NEW COLLEGE AT THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE TO BE KNOWN AS "HOWARD COLLEGE". (2) THE FINANCING OR ASSISTING IN THE FINANCING OF THE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF A BUILDING OR BUILDINGS FOR THE PROMOTION OF EDUCATION AT DOWNING COLLEGE AT THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. (3) THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF BIO-MEDICAL RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE AND AT OTHER UNIVERSITIES IN ENGLAND AND WALES PROVIDED THAT THE RESULTS OF THE RESEARCH UNDERTAKEN SHALL BE DISSEMINATED. (4) THE FURTHERANCE OF RESEARCH INTO AND INTO THE MEANS OF RELIEVING MALNUTRITION IN ANY PART OF THE WORLD BUT IN PARTICULAR IN UNDER-DEVELOPED COUNTRIES PROVIDED THAT THE RESULTS OF THE RESEARCH UNDERTAKEN SHALL BE DISSEMINATED. (5) THE ESTABLISHMENT OF A CULTURAL CENTRE IN THE CITY OF CAMBRIDGE FOR THE PURPOSE OF THE PROMOTION OF PUBLIC EDUCATION IN AND THE APPRECIATION OF THE ARTS AND CRAFTS AMONGST THE INHABITANTS OF THE CITY OF CAMBRIDGE PROVIDED THAT THE TRUST SHALL NOT UNDERTAKE ANY TRADING ACTIVITIES OF A PERMANENT NATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Woodpecker Way
WITNEY
Oxfordshire
OX28 6NN
- Ffôn:
- 07545895034
- E-bost:
- secretary@howard-foundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window