Hanes ariannol MUSIC FOR YOUTH
Rhif yr elusen: 285831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.78k | £764.13k | £640.56k | £702.38k | £745.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £881.09k | £820.19k | £571.84k | £594.36k | £643.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £299.34k | £284.84k | £405.00k | £370.00k | £504.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £627.67k | £628.71k | £637.38k | £650.44k | £676.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £208.20k | £135.42k | £3.18k | £51.94k | £67.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £915 | £0 | £0 | £0 | £1.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £863.68k | £814.41k | £544.80k | £577.75k | £638.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.42k | £5.78k | £27.04k | £16.61k | £5.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.65k | £40.36k | £42.92k | £13.19k | £4.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.