Hanes ariannol SHIRE TRAINING WORKSHOPS LIMITED

Rhif yr elusen: 285834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £556.83k £445.05k £480.83k £444.02k £542.20k
Cyfanswm gwariant £575.91k £405.92k £466.73k £459.45k £517.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £239.61k £133.31k £395.31k £368.81k £469.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k £8.33k £11.34k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £45.72k N/A N/A N/A £1.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £63.11k
Incwm - Weithgareddau elusennol £433.91k N/A N/A N/A £474.48k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £77.21k N/A N/A N/A £2.79k
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A £168
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £575.90k N/A N/A N/A £517.50k
Gwariant - Ar godi arian £12 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0