THE VENTURE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Venture Trust helps people, who, because of their life experiences, are marginalised, disadvantaged, chaotic or vulnerable, to recognise what they need to change, then gives them the confidence, motivation and lifeskills they need to make those changes. At the heart of its work, Venture Trust gives people time, space, challenge and intensive personal development support in wilderness settings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,341,834
Roddion a chymynroddion | £414.20k | |
Weithgareddau elusennol | £1.90m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £24.97k |
Cyfanswm gwariant:
£2,338,496
Codi arian | £61.44k | |
Weithgareddau elusennol | £2.28m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,636,168 o 21 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £61.44k | |
Gwariant elusennol | £2.28m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.34k |
Pobl

48 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Mawrth 1983: Cofrestrwyd
- VENTURE TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Sillers | Cadeirydd | 30 October 2024 |
|
|
||||
Leigh-Ann Plenderleith | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Neil McMillan | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Rachel Marguerite David | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Ross Yuill | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Nicholas Leitch | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
William Stephen | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Hugh Robert McGregor | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Jill Ann Roulston | Ymddiriedolwr | 15 December 2018 |
|
|
||||
Catherine Louise Lindsay | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
Katy Louise Hetherington | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
Alastair Clarkson | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.72m | £2.71m | £2.83m | £2.42m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.85m | £2.62m | £2.71m | £2.73m | £2.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £275.42k | N/A | £38.16k | £1.26m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.20m | £1.28m | £1.69m | £415.53k | £1.64m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.70k | £928.19k | £906.82k | £516.81k | £414.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.30k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.56m | £1.74m | £1.84m | £1.85m | £1.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £325 | £0 | £68 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £121.38k | £43.81k | £87.06k | £48.41k | £24.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.65m | £2.60m | £2.70m | £2.72m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.95k | £16.90k | £13.75k | £14.62k | £61.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.10k | £31.13k | £20.43k | £19.98k | £18.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £185.65k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £233.49k | £130.31k | £109.65k | £117.32k | £84.77k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £2 | £2 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £401.76k | £784.56k | £627.21k | £310.66k | £390.17k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £408.03k | £594.88k | £295.87k | £299.55k | £343.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/10/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/08/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 DEC 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 MAY 2020 as amended on 14 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THROUGH THE PROVISION OF PROGRAMMES OF PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT TO PEOPLE, AGED OVER 16 YEARS, BY THE PARTICIPATION IN COMMUNITY AND OUTDOOR-BASED EDUCATION, ADVENTURE ACTIVITIES AND LEARNING THEREBY ASSISTING IN DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO OVERCOME DISADVANTAGE AND IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE (B) TO SUPPORT THE PREVENTION OF OFFENDING AND REHABILITATION OF INDIVIDUALS ADDRESSING THE UNDERLYING CAUSES OF OFFENDING AND ENABLE THEM TO BECOME RESPONSIBLE MEMBERS OF SOCIETY SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED (C) TO ASSIST PEOPLE, AGED OVER 16 YEARS, TO BENEFIT FROM FURTHER TRAINING OR EDUCATION, WORK EXPERIENCE OR TO ENTER EMPLOYMENT (D) TO ASSIST AND ENCOURAGE PEOPLE, AGED 16 AND ABOVE, WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, TO DEVELOP AN ABILITY TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. (E) TO PROMOTE AND CONDUCT RESEARCH INTO PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT AND WILDERNESS/OUTDOOR-BASED DEVELOPMENT PROGRAMMES, AND TO IDENTIFY THE DEVELOPMENTAL NEEDS OF PEOPLE AND SOCIAL CONDITIONS AFFECTING PEOPLE AND TO PUBLISH RESULTS AND INSIGHTS (F) TO PROMOTE OR BENEFIT SUCH ONE OR MORE PURPOSES OR INSTITUTIONS AS SHALL FROM TIME TO TIME BE CHARITABLE BY ENGLISH LAW?
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Venture Trust
Unit 6 Block 1
Manor Farm Business Park
Manor Loan
STIRLING
FK9 5QD
- Ffôn:
- 01312287700
- E-bost:
- finance@venturetrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window