THE EXCELSIOR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Acquiring, maintaining and restoring the Lowestoft Smack "Excelsior" LT472 and providing facilities for young people to sail thereby maintaining their maritime heritage
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 02 Chwefror 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Skews | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Alice-Ann Taylor | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
JOHN DEREK HUNTER IRVING | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
JOHN CHRISTOPHER SPENCER WYLSON | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
||||
James Oliver Campbell | Ymddiriedolwr | 19 August 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.63k | £114.83k | £114.83k | £93.84k | £176.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £157.52k | £110.14k | £110.14k | £34.97k | £232.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £3.17k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 05 Hydref 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 05 Hydref 2023 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 12 Hydref 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 18 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8TH OCTOBER 1982
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ACQUIRE, RESTORE, RE-RIG AND MAINTAIN THE LOWESTOFT SMACK "EXCELSIOR", (EX "SVINOR", EX "EXCELSIOR" LT 472) USING AS FAR AS IS REASONABLY PRACTICAL, SIMILAR MATERIALS AND TECHNIQUES TO THOSE USED IN HER ORIGINAL CONSTRUCTION SO THAT SHE MAY BE PRESERVED AND OPENED TO INSPECTION BY THE PUBLIC AS PART OF BRITAIN'S MARITIME HERITAGE FOR FUTURE GENERATIONS AND FULFIL THE OTHER AIMS AND OBJECTIVES OF THE TRUST. (B) TO PROVIDE FACILITIES FOR YOUNG PEOPLE TO SAIL, AN WORK AN HISTORIC VESSEL AT SEA THEREBY KEEPING ALIVE THEIR MARITIME HERITAGE. (C) TO PROVIDE FACILITIES FOR DISABLED PEOPLE TO SAIL AT SEA AS FULL MEMBERS OF AN INTEGRATED TEAM ALONGSIDE THE ABLE BODIED, THEREBY INCULCATING A SENSE OF RESPONSIBILITY IN EACH AND EVERY MEMBER OF THE TEAM WHATEVER THEIR ABILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ventulus
Cross Lane
Brancaster
KING'S LYNN
PE31 8AE
- Ffôn:
- 01485 210756
- E-bost:
- jcamp93857@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window